Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2016-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 447, 8240 Risskov (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-22 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Legale ejere: SE EJENDOMME, AARHUS ApS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Navne: Selskabet BS af 30. maj 2016 ApS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-09-30 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Stiftere: SE EJENDOMME, AARHUS ApS, FIBACH A/S (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-13 fjernes Direktion: Johnny Bihl (adm. dir) (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-03 tilføjes Navne: Selskabet BS af 30. maj 2016 ApS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-06-02 fjernes Navne: BS HOLDING AF 19/3 2013 ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Vedtægter: 2016-06-03 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 447, 8240 Risskov (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 16, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2014-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2014-02-19 tilføjes Vedtægter: 2014-02-19 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-02-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Meyer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Meyer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 tilføjes Direktion: Johnny Bihl (adm. dir) (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2013-08-28 fjernes Direktion: Claus Jørgen Søgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 16, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 10, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-23 tilføjes Legale ejere: SE EJENDOMME, AARHUS ApS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2013-03-19 tilføjes Navne: BS HOLDING AF 19/3 2013 ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2013-03-18 fjernes Navne: BACH OG SØGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2006-04-05)
Den 2013-03-19 fjernes Direktion: Finn Bach Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2011-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2010-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-09-30 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2006-05-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 10, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 tilføjes Direktion: Finn Bach Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2006-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-22 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2006-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Navne: BACH OG SØGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2006-04-05)
Den 2006-03-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2006-03-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2006-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2006-03-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-22 tilføjes Stiftere: SE EJENDOMME, AARHUS ApS, FIBACH A/S (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2006-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2006-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2006-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet NI af 30. maj 2016 ApS. (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2009-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET SADOLIN PARKEN 2003 ApS. (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2011-03-23 sletter virksomheden Ejerskaber: SADOLIN PARKEN 1 ApS. (offentliggjort 2016-10-11)