Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johnny Bihl | 28.08.2013 | 13.06.2016 | adm. dir |
Claus Jørgen Søgaard Poulsen | 22.03.2006 | 28.08.2013 | direktion |
Finn Bach Petersen | 22.03.2006 | 19.03.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Jørgen Søgaard Poulsen | 28.08.2013 | 19.02.2014 | bestyrelse |
Carl Erik Skovgaard | 28.08.2013 | 19.02.2014 | bestyrelse |
Jørgen Meyer | 28.08.2013 | 19.02.2014 | formand |