Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 tilføjes Bestyrelse: Jørn Adam Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 fjernes Bestyrelse: Karen Frøsig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Teknikerbyen 5, 1., 2830 Virum (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Krogh Petersen (næstformand) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-22 fjernes Bestyrelse: Mads Nicolai Kaagaard (næstformand) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Bestyrelse: Mads Nicolai Kaagaard (næstformand) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-04-27 fjernes Bestyrelse: Mads Nicolai Kaagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-03-07 fjernes Bestyrelse: Allan Polack (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-08 fjernes Bestyrelse: Henning Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-11-19 tilføjes Bestyrelse: Klaus Oberthanner Skjødt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Martin Kudsk Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-05-05 fjernes Binavne: LETPENSION IT A/S (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 tilføjes Bestyrelse: Allan Polack (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Steensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-29 tilføjes Navne: LETPENSION FORSIKRINGSFORMIDLING A/S (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-04-28 fjernes Navne: LETPENSION A/S (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-04-15 tilføjes Bestyrelse: Jesper Steensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-04-15 fjernes Bestyrelse: John Lundsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-15 tilføjes Vedtægter: 2020-04-15 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teknikerbyen 5, 1., 2830 Virum (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2019-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-10-31 fjernes Bestyrelse: Jon Steingrim Johnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-25 fjernes Bestyrelse: Jan Svarre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 22.000.000,00 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-04-23 tilføjes Vedtægter: 2019-04-23 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-04 tilføjes Bestyrelse: Jesper Jenne Schiøler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-05 tilføjes Bestyrelse: Jan Svarre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-24 tilføjes Legale ejere: SYDBANK A/S (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Direktion: Lars Stefan Høegh Sandbergh Stouge (direktør) (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-30 fjernes Direktion: Marie Louise Hahn-Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-18 tilføjes Legale ejere: JYSKE BANK A/S, SPAR NORD BANK A/S (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-14 tilføjes Legale ejere: PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formidlingsaktiviteter af livsforsikrings- og pensionsprodukter samt at levere system- og rådgivningsløsninger, der understøtter nævnte formidlingsaktivitet og anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2014-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 tilføjes Vedtægter: 2014-04-08 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 114.155.171,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-01 tilføjes Direktion: Marie Louise Hahn-Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 fjernes Direktion: Niels Tørslev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-22 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Jakobsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-22 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (offentliggjort 2011-11-22)
Den 2011-11-21 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-22 tilføjes Navne: LETPENSION A/S (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2011-09-21 fjernes Navne: LETPENSION HOLDING A/S (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-28 fjernes Bestyrelse: Ole Selch Bak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-13 tilføjes Bestyrelse: Jon Steingrim Johnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-13 fjernes Bestyrelse: Leif Flemming Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2010-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2007-04-25)
Den 2010-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 253.312.844,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Bestyrelse: Henrik Tonsgaard Heideby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Tørslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-01 fjernes Bestyrelse: Niels Tørslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-01 tilføjes Direktion: Niels Tørslev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-01 fjernes Direktion: Niels-Ole Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 fjernes Bestyrelse: Kaj Østergaard Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 470.830.844,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Direktion: Jørgen Reske-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-24 tilføjes Bestyrelse: Gert Rinaldo Jonassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-24 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Fessel (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-06 tilføjes Direktion: Niels-Ole Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-01 tilføjes Direktion: Jørgen Reske-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-01 fjernes Direktion: Mikael Kristian Vest (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-03 fjernes Bestyrelse: Knud Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-04-03)
Den 2007-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 280.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2007-04-25)
Den 2007-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 10, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2006-03-02)
Den 2007-03-27 tilføjes Bestyrelse: Leif Flemming Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-27 fjernes Bestyrelse: Jens Ove Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-22 tilføjes Direktion: Tina Merete Dindorp (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-22 fjernes Direktion: Jørgen Olaf Gawinetski (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Mølgård Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Reske-Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Navne: LETPENSION HOLDING A/S (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2006-03-30 fjernes Navne: LET-P HOLDING A/S (offentliggjort 2006-03-01)
Den 2006-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 10, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2006-03-02)
Den 2006-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-04-03)
Den 2006-03-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-28 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Reske-Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-28 tilføjes Binavne: LETPENSION IT A/S (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2006-02-28 tilføjes Direktion: Jørgen Olaf Gawinetski (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Navne: LET-P HOLDING A/S (offentliggjort 2006-03-01)
Den 2006-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-02-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2006-02-28 tilføjes Stiftere: JYSKE BANK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-03-01)
Den 2006-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)