Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Stefan Høegh Sandbergh Stouge | 01.10.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marie Louise Hahn-Petersen | 01.05.2013 | 30.09.2016 | direktør |
Niels Tørslev | 01.12.2009 | 01.05.2013 | direktør |
Niels-Ole Ravn | 06.01.2009 | 01.12.2009 | direktør |
Jørgen Reske-Nielsen | 01.12.2008 | 27.04.2009 | direktør |
Tina Merete Dindorp | 22.06.2006 | 01.12.2008 | direktør |
Mikael Kristian Vest | 28.02.2006 | 01.12.2008 | adm. dir |
Jørgen Olaf Gawinetski | 28.02.2006 | 22.06.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Adam Møller | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ole Krogh Petersen | 25.04.2023 | næstformand |
Camilla Holm | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Oberthanner Skjødt | 19.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Jenne Schiøler | 04.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Bull Fisker | 22.04.2013 | formand |
Niels Erik Jakobsen | 22.04.2013 | næstformand |
Jan Kondrup | 28.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karen Frøsig | 28.04.2022 | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mads Nicolai Kaagaard | 28.04.2022 | 22.02.2023 | næstformand |
Allan Polack | 29.04.2021 | 07.03.2022 | næstformand |
Henning Dam | 15.04.2020 | 08.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Kudsk Rasmussen | 15.04.2020 | 31.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Steensen | 15.04.2020 | 29.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mads Nicolai Kaagaard | 05.04.2017 | 27.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Svarre | 05.04.2017 | 25.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jon Steingrim Johnsen | 13.01.2011 | 31.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Tonsgaard Heideby | 14.01.2010 | 13.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Niels Tørslev | 01.12.2009 | 01.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Gert Rinaldo Jonassen | 24.03.2009 | 28.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Rasmussen | 27.03.2007 | 28.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Leif Flemming Larsen | 27.03.2007 | 13.01.2011 | formand |
John Lundsgaard | 11.04.2006 | 15.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Selch Bak | 11.04.2006 | 28.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Østergaard Mortensen | 11.04.2006 | 30.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Fessel | 11.04.2006 | 24.03.2009 | næstformand |
Knud Christensen | 11.04.2006 | 03.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Søren Mølgård Sørensen | 11.04.2006 | 27.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ove Nielsen | 28.02.2006 | 27.03.2007 | formand |
Jørgen Reske-Nielsen | 28.02.2006 | 11.04.2006 | næstformand |