Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | xbrl | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Larsen (formand) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 fjernes Direktion: Brian Williams Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 Statstidende Dekret
Den 2022-08-19 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-08-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2021-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 64, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 tilføjes Hjemmeside: www.bancore.com (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bancore.com (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@getitcard.com (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-10-22 tilføjes Navne: Bancore A/S (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 fjernes Navne: Bancore Platforms A/S (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-22 tilføjes Vedtægter: 2020-10-22 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 tilføjes Navne: Bancore Platforms A/S (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2018-10-21 fjernes Navne: BANCORE AFRICA A/S (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-22 tilføjes Vedtægter: 2018-10-22 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Binavne: BANCORE PAYMENTS A/S (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-30 fjernes Binavne: BANCORE SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-20 tilføjes Bestyrelse: Tina Matthiesen Sommer Blønd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2016-05-20 tilføjes Navne: BANCORE AFRICA A/S (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-05-19 fjernes Navne: BANCORE PAYMENTS A/S (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-20 tilføjes Vedtægter: 2016-05-20 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-10-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2015-10-29 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2014-09-01 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Hoffmeyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-20 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Hoffmeyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-20 fjernes Bestyrelse: Mads Christian Bennedbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-19 tilføjes Bestyrelse: Brian Williams Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2014-05-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Andreasen Hedegreen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-19 tilføjes Direktion: Brian Williams Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2014-05-19 fjernes Direktion: Jørgen Andreasen Hedegreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 64, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2014-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Veksebovej 15, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2013-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktiviteter indenfor it-branchen, den finansielle sektor og dermed relateret virksomhed i Skandinavien. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-26 tilføjes Navne: BANCORE PAYMENTS A/S (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2013-07-25 fjernes Navne: BANCORE SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2011-09-26)
Den 2013-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2013-07-26 tilføjes Vedtægter: 2013-07-26 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2013-07-15 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2013-07-15 fjernes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-26 tilføjes Bestyrelse: Mads Christian Bennedbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-26 fjernes Bestyrelse: Brian Williams Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-26 tilføjes Navne: BANCORE SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2011-09-26)
Den 2011-09-25 fjernes Navne: GETITCARD SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-28 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Larsen (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Veksebovej 15, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2008-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 193, 1. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2007-01-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre kreditselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2007-11-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2007-11-26)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2006-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 193, 1. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2007-01-15)
Den 2006-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 69, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 69, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-10 tilføjes Bestyrelse: Brian Williams Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-10 tilføjes Binavne: BANCORE SCANDINAVIA A/S, GETITCARD SCANDINAVIA A/S, GETITCARD MICROPAYMENT A/S, GETITCARD DENMARK A/S, GETITCARD DANMARK A/S (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2006-02-10 tilføjes Direktion: Jørgen Andreasen Hedegreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2006-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@getitcard.com (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2006-02-10 tilføjes Legale ejere: Paytech Invest A/S (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2006-02-10 tilføjes Navne: GETITCARD SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2006-02-10 tilføjes Reelle ejere: Brian Williams Larsen (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2006-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-02-10 tilføjes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Stiftere: Paytech Invest A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2006-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)