Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Williams Larsen | 19.05.2014 | 25.10.2022 | direktør |
Jørgen Andreasen Hedegreen | 10.02.2006 | 19.05.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Matthiesen Sommer Blønd | 20.05.2016 | 25.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Hoffmeyer | 20.05.2014 | 01.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Brian Williams Larsen | 19.05.2014 | 25.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Christian Bennedbæk | 26.09.2011 | 20.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Larsen | 10.02.2006 | 25.10.2022 | formand |
Jørgen Andreasen Hedegreen | 10.02.2006 | 19.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Brian Williams Larsen | 10.02.2006 | 26.09.2011 | bestyrelsesmedlem |