Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Bestyrelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, erhvervelse, udlejning og drift af fast ejendom, formuepleje og anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermed samt i øvrigt at udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-12 tilføjes Vedtægter: 2024-06-12 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnevej 2, 2., 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kullinggade 29, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-09-15 tilføjes Direktion: Thi Thuy Kieu Nguyen (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-15 fjernes Direktion: Sten Klarskov (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-15 fjernes Bestyrelse: Sten Klarskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Bestyrelse: Michael Gjelstrup Stenskrog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-05 fjernes Bestyrelse: Hasse Martin Diemer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 tilføjes Bestyrelse: Hasse Martin Diemer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kullinggade 29, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, erhvervelse, udlejning og drift af fast ejendom, herunder anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2017-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2017-12-05 tilføjes Bestyrelse: Sten Klarskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2017-12-05 tilføjes Vedtægter: 2017-12-05 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2017-11-04 tilføjes Hjemmeside: www.esejendomme.dk (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: nbt@pureteq.com (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-11-01 tilføjes Direktion: Sten Klarskov (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2015-11-01 fjernes Direktion: Erik Jensen Skjærbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: nbt@pureteq.com (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2014-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2014-04-03)
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2014-04-03)
Den 2012-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-06 tilføjes Direktion: Erik Jensen Skjærbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-06 fjernes Direktion: Sten Klarskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-29 tilføjes Legale ejere: ES - EJENDOMME HOLDING 2011 A/S (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-03 tilføjes Direktion: Sten Klarskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-03 fjernes Direktion: Erik Jensen Skjærbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2008-07-30)
Den 2008-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 9, 5882 Vejstrup (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-03-16)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-09-14)
Den 2007-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 9, 5882 Vejstrup (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2007-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hallindskovvej 68, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-14 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-09-14)
Den 2006-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hallindskovvej 68, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-17 tilføjes Direktion: Erik Jensen Skjærbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2006-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-03-16)
Den 2006-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 tilføjes Navne: VS INVEST 1 ApS (offentliggjort 2006-02-17)
Den 2006-02-17 tilføjes Reelle ejere: Erik Jensen Skjærbæk (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2006-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-02-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 tilføjes Stiftere: ES HALL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2006-02-17 tilføjes Vedtægter: 2006-02-17 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2006-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-17)
Den 2006-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)