Sektion (alle) | |||||||
Hjemmeside | Revisor | Binavne | Legale ejere | ||||
Vedtægter | xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Navne | Kapital | Bibranche | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode |
Den 2024-08-14 tilføjes Hjemmeside: www.daarbakdesign.dk (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-13 tilføjes Hjemmeside: www.daarbakdesign.dk/ (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-13 fjernes Hjemmeside: www.daarbakdesign.dk/ (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-12 fjernes Hjemmeside: https://daarbakdesign.dk/ (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-06-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-11 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-06 tilføjes Binavne: Scan Office Kontor Holding A/S, Scan Office Holding A/S, Scan Office Fælles Holding A/S, SO Fælles Møbler Holding A/S, Grydholt Holding A/S, Daarbak Group Holding A/S, DG Investering A/S (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-04 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 17. AUGUST 2011 ApS, Brian Sørensen Invest ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-04 fjernes Legale ejere: Daarbak Group Holding ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-03 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 17. AUGUST 2011 ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-04 tilføjes Vedtægter: 2024-06-04 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 tilføjes Hjemmeside: https://daarbakdesign.dk/ (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2023-01-16 fjernes Hjemmeside: www.scanoffice.dk (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@daarbak.dk (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Kontaktoplysninger: 70247024@scanoffice.dk (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellekær 12, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-21 tilføjes Binavne: TG FRIEDLÆNDER A/S, Remmer A/S, REMMER & FRIEDLÆNDER A/S, R-Centrallageret A/S, PAPIRGÅRDEN A/S, KONTOR-NYT A/S, FRIEDLÆNDER A/S (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-21 tilføjes Vedtægter: 2022-09-21 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-09-15 tilføjes Reelle ejere: Finn Viggo Nielsen (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-14 fjernes Reelle ejere: Finn Viggo Nielsen (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-04-07 tilføjes Binavne: Scan Office Group A/S (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 fjernes Binavne: Daarbak Group A/S (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-07 tilføjes Navne: Daarbak Group A/S (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 fjernes Navne: SCAN OFFICE GROUP A/S (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-07 tilføjes Vedtægter: 2022-04-07 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-03-21 tilføjes Binavne: Røsfeld A/S, Mogens Daarbak Import A/S, Mogens Daarbak A/S, MOGENS DAARBAK VARDE A/S, MOGENS DAARBAK SØNDERBORG A/S, MOGENS DAARBAK SILKEBORG A/S, MOGENS DAARBAK ROSKILDE A/S, MOGENS DAARBAK ADMINISTRATION A/S, MOGENS DAARBAK AALBORG A/S, LOHSE PAPIR OG KONTOR A/S, KONTORNETTO A/S, KONTORKOMPAGNIET MOGENS DAARBAK A/S, KONTORFORSYNINGEN SILKEBORG A/S (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-16 tilføjes Binavne: Daarbak Group A/S, Daarbak Redoffice A/S, Daarbak Design A/S (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-21 tilføjes Vedtægter: 2022-03-21 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-14 tilføjes Vedtægter: 2022-03-14 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-01-28 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 17. AUGUST 2011 ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-01-28 fjernes Legale ejere: MOGENS DAARBAK HOLDING A/S (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-28 tilføjes Reelle ejere: Finn Viggo Nielsen (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-01-27 fjernes Reelle ejere: Finn Viggo Nielsen (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-28 tilføjes Binavne: Daarbak A/S (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 23.638.150,00 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Legale ejere: MOGENS DAARBAK HOLDING A/S, Daarbak Group Holding ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-08-15 fjernes Legale ejere: Daarbak Group Holding ApS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Reelle ejere: Finn Viggo Nielsen (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-08-15 fjernes Reelle ejere: Finn Viggo Nielsen (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-01-18 tilføjes Binavne: Risskov Kontorforsyning 2018 A/S, RKF Office 2018 A/S, Plussalg 2018 A/S, Plusoffice 2018 A/S, MCS Data 2018 A/S, IPRINT 2018 A/S, INK100 2018 A/S, IBOB A/S, Discountpatroner 2018 A/S, COLORBOB 2018 A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 21.274.335,00 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-01-17 tilføjes Vedtægter: 2021-01-17 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 20.281.394,00 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Vedtægter: 2020-11-26 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Vedtægter: 2020-11-11 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-11 tilføjes Binavne: Scan Office A/S (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Navne: SCAN OFFICE GROUP A/S (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2020-11-10 fjernes Navne: SCAN OFFICE A/S (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000.000,00 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-23 tilføjes Vedtægter: 2020-03-23 (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-03-03 tilføjes Vedtægter: 2020-03-03 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-03-03 tilføjes Binavne: ZAP-IN Kontorsupermarked A/S, SAP Kontor & Papir A/S, Redoffice Scan Office A/S, Redoffice Ringsted A/S, Redoffice PKC A/S, Redoffice OneCompany A/S, Redoffice Kontorsupermarked A/S, Redoffice Holstebro A/S, Redoffice Holbæk A/S, Redoffice Herning A/S, Print-alt.dk A/S, OneCompany A/S, Odense Papirforretning A/S, Odense Papir A/S, Lancare Networksolution A/S, Kontorsupermarked A/S (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-03 tilføjes Legale ejere: Daarbak Group Holding ApS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-03-02 fjernes Legale ejere: Daarbak Group Holding ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-11-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Dueholm (formand) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-12 fjernes Bestyrelse: Ole Steen Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-09 fjernes Legale ejere: Daarbak Group A/S (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-12 tilføjes Binavne: Office Nordic A/S (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-11-12 tilføjes Vedtægter: 2018-11-12 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Bestyrelse: Anne-Mette Dueholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-31 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2017-07-30 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-23 tilføjes Binavne: Movement Møbler A/S, Movement Furniture A/S, Movement A/S (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-02-17 tilføjes Vedtægter: 2016-02-17 (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2016-02-02 tilføjes Legale ejere: Daarbak Group Holding ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2016-02-01 fjernes Legale ejere: Daarbak Group Holding ApS (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellekær 12, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2015-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Hjemmeside: www.scanoffice.dk (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2015-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: 70247024@scanoffice.dk (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2015-06-10 fjernes Kontaktoplysninger: cf@scanoffice.dk (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-26 tilføjes Legale ejere: Daarbak Group Holding ApS (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-02-25 tilføjes Legale ejere: Daarbak Group A/S (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2015-02-25 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 17. AUGUST 2011 ApS, DG Investering ApS (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-24 tilføjes Legale ejere: Daarbak Group A/S, DG Investering ApS (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-02-24 fjernes Legale ejere: Daarbak Group A/S (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-02-17 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 17. AUGUST 2011 ApS (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive papir-, kontormøbel og varefabrikation og handel med papir, kontormøbler og andre varer samt dermed beslægtede formål og at besidde ejerandele i selskaber, der har tilsvarende formål (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2015-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af bestyrelsen eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-24 tilføjes Vedtægter: 2015-02-24 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-27 tilføjes Binavne: SCAN OFFICE INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-11-14 fjernes Binavne: SCAN OFFICE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-11-14 tilføjes Navne: SCAN OFFICE A/S (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2012-11-13 fjernes Navne: SCAN OFFICE ApS (offentliggjort 2009-04-01)
Den 2012-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-11-26)
Den 2012-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-02-13)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-23 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2012-08-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-28 tilføjes Bestyrelse: Marianne Philip (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-28 tilføjes Direktion: Finn Viggo Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-28 fjernes Direktion: John Harbo Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-12 tilføjes Reelle ejere: Finn Viggo Nielsen (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2011-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-08-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: cf@scanoffice.dk (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-12-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-09 tilføjes Bestyrelse: Ole Steen Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-09 fjernes Bestyrelse: Imad Mahaini (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-29 fjernes Direktion: Frank Lindhøj (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2009-04-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2009-04-17)
Den 2009-04-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2009-04-02 fjernes Bestyrelse: John Harbo Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2009-04-01)
Den 2009-03-31 tilføjes Bestyrelse: John Harbo Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Direktion: Frank Lindhøj (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Navne: SCAN OFFICE ApS (offentliggjort 2009-04-01)
Den 2009-03-30 fjernes Navne: KRK 5 ApS (offentliggjort 2006-02-13)
Den 2009-03-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-03-31 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-07 tilføjes Binavne: SCAN OFFICE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-02-07 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-07 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-02-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)