Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Viggo Nielsen | 28.03.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Harbo Andersen | 31.03.2009 | 28.03.2012 | adm. dir |
Gert Gerber | 31.03.2009 | 29.05.2009 | direktør |
Frank Lindhøj | 31.03.2009 | 29.05.2009 | direktør |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 07.02.2006 | 31.03.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Dueholm | 12.11.2019 | formand |
Anne-Mette Dueholm | 31.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Finn Viggo Nielsen | 28.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Philip | 28.03.2012 | 12.11.2019 | formand |
Ole Steen Andersen | 09.07.2009 | 12.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Imad Mahaini | 31.03.2009 | 09.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
John Harbo Andersen | 31.03.2009 | 02.04.2009 | bestyrelsesmedlem |