Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Polensgade 41, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-13 fjernes Direktion: Martin Bæksgård Slot (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-13 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 1/1-2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Stiftere: HLL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Revisor: A/G REVISION, REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Polensgade 41, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 33, 1., 1310 København K (offentliggjort 2008-08-08)
Den 2008-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 33, 1., 1310 København K (offentliggjort 2008-08-08)
Den 2008-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 49, 4220 Korsør (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2008-08-01 tilføjes Direktion: Martin Bæksgård Slot (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 fjernes Direktion: Henning Lapp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Henning Lapp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 fjernes Direktion: Liselotte Fabritius de Tengnagel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme, pantebreve og andre værdipapirer samt andet hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Vedtægter: 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 49, 4220 Korsør (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2008-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 33, 1., 1310 København K (offentliggjort 2008-04-07)
Den 2008-06-20 tilføjes Direktion: Liselotte Fabritius de Tengnagel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 fjernes Direktion: Henning Lapp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 33, 1., 1310 København K (offentliggjort 2008-04-07)
Den 2008-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 19, 8721 Daugård (offentliggjort 2007-05-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 19, 8721 Daugård (offentliggjort 2007-05-26)
Den 2007-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Beriderbakken 38, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beriderbakken 38, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Beriderbakken 38, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beriderbakken 38, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-10 tilføjes Direktion: Henning Lapp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 1/1-2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Revisor: A/G REVISION, REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Stiftere: HLL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)