Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Bæksgård Slot | 01.08.2008 | 13.08.2013 | direktion |
Henning Lapp | 01.07.2008 | 01.08.2008 | direktion |
Flemming Vendelbo Nørgaard | 20.06.2008 | 01.07.2008 | direktion |
Liselotte Fabritius de Tengnagel | 20.06.2008 | 01.07.2008 | direktion |
Henning Lapp | 10.02.2006 | 20.06.2008 | direktion |