Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Formål | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2008-11-03 sletter virksomheden Ejerskaber: HKD INVEST A/S. (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2014-09-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KirkGarage A/S. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2014-09-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Villa Canada Copenhagen A/S. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2014-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Jacobs Vin & Tapas A/S. (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2015-03-20 sletter virksomheden Ejerskaber: LAUGE JENSEN PRODUCTIONS ApS. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2015-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Villa Canada Copenhagen A/S. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rohden Garage ApS. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ADVANCE NONWOVEN A/S. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: UNITED BEVERAGE ApS. (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MotorcycleGarage ApS. (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: UNITED BEVERAGE ApS. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: KK Invest 1 ApS. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Villa Canada Copenhagen A/S. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Advance Global A/S. (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2018-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Knowledge Partners ApS. (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2020-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JK OFFICE ApS. (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ADVANCE NONWOVEN A/S. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2022-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Simplyture Holding ApS. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 tilføjes Binavne: A. Kirk Industries A/S (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-19 tilføjes Navne: A. Kirk Invest A/S (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-18 fjernes Navne: A. Kirk Industries A/S (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-19 tilføjes Vedtægter: 2020-05-19 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Bestyrelse: Torben Bang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 fjernes Bestyrelse: Michael Arne Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt udøve virksomhed med investering, finansiering og handel af enhver art samt udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-07 tilføjes Vedtægter: 2016-03-07 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Binavne: Jestiff A/S (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Navne: A. Kirk Industries A/S (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2015-05-04 fjernes Navne: JESTIFF A/S (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-05 tilføjes Vedtægter: 2015-05-05 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2011-12-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering, finansiering og handel af enhver art både direkte og indirekte og gennem andre selskaber, sammenslutninger og/eller personer. Det er endvidere selskabets formål at udøve enhver sådan form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er egnet til fremme af ét eller flere af de forannævnte formål. Af hensyn til opfyldelse af landbrugslovens krav til selskabets eje og drift af landbrugsejendomme, skal det særskilt nævnes, at selskabet også har til formål direkte eller indirekte at eje og drive land- og skovbrug. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-30 tilføjes Legale ejere: A. KIRK A/S (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2011-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren (landmanden i selskabet). (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Vedtægter: 2011-06-30 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-07-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rohdenvej 4, 7140 Stouby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rohdenvej 4, 7140 Stouby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rohdenvej 4, 7140 Stouby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-02 tilføjes Bestyrelse: Michael Arne Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-02 tilføjes Direktion: Anders Kirk Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-02 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-07-20)
Den 2006-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-02 tilføjes Navne: JESTIFF A/S (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2006-02-02 tilføjes Reelle ejere: Anders Kirk Johansen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2006-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-02-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-02 tilføjes Stiftere: Anders Kirk Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-02-09)
Den 2006-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)