Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Buck Hegaard | 01.12.2009 | 17.05.2011 | adm. dir |
Morten Lie Jørgensen | 20.01.2006 | 30.11.2009 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Lernø Storm | 05.08.2008 | 17.05.2011 | bestyrelse |
Morten Lie Jørgensen | 05.08.2008 | 17.05.2011 | bestyrelse |
Jakob Sand | 05.08.2008 | 17.05.2011 | bestyrelse |
Jacob Houlind | 05.08.2008 | 17.05.2011 | bestyrelse |