Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Lie Jørgensen(virk.: 10) | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Jens Lernø Storm(virk.: 10) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Jakob Sand(virk.: 26) | 15,38 % | 15,38 % | 15,38 % | 23,08 % |
Martin Buck Hegaard(virk.: 6) | 16,67 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Jacob Houlind(virk.: 17) | 11,76 % | 11,76 % | 11,76 % | 11,76 % |
Pct. | 14,49 % | 15,94 % | 15,94 % | 18,84 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jakob Sand | 01.05.2011 | Karlebovej 52, 2980 Kokkedal |
Jacob Houlind | 19.11.2012 | Sankt Knuds Vej 26, 1903 Frederiksberg C |
Martin Buck Hegaard | 29.08.2014 | Tom Kristensens Vej 17, 2300 København S |
Jens Lernø Storm | 07.06.2017 | Classensgade 48, 2100 København Ø |
Morten Lie Jørgensen | 06.10.2018 | Humlebækgade 39, 2200 København N |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DEA INVESTMENT A/S | 29795606 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
IDAHØJ INVEST ApS | 29190291 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.02.2006 | 3,32 (km) | Westend 15, 1661 København V | Pilestræde 40C, 1112 København K |
14.09.2009 | 0,06 (km) | Pilestræde 40C, 1112 København K | Pilestræde 35, 1112 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 20.01.2006 (1943 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
DottirDesigns | 37977233 |
Dottir Komplementar ApS | 36709677 |
DOTTO TOGET DANMARK ApS | 20791608 |
DOT TULLBERG ApS | 48787010 |
DOTWAY ApS | 29323976 |
DOTWHAT ApS | 32297080 |
Dotzauers | 36319372 |
DotZero konsulting v/Johnny Hansen | 26371023 |
Dotz v/Bjorn Dotzauer | 29895171 |
DO Tømrermester v/DennisOstenfeld | 28033575 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Lie Jørgensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jens Lernø Storm(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Jakob Sand(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 |
Martin Buck Hegaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jacob Houlind(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 42 % | 0 % | 6 % | 13 % | 26 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Lie Jørgensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 6 | 4 | 5 |
Jens Lernø Storm(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 4 | 3 | 4 |
Jakob Sand(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 9 | 1 | 5 |
Martin Buck Hegaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 5 | 0 | 6 |
Jacob Houlind(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 4 | 0 | 7 |
Sum | 43 | 28 | 8 | 27 |
Pct. | 41 % | 26 % | 8 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |