Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 tilføjes Vedtægter: 2021-12-30 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-30 fjernes Bestyrelse: Jan Riisager (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-16 tilføjes Vedtægter: 2019-01-16 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-01-15 fjernes Binavne: RANDAL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 161, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 161, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-03 tilføjes Bestyrelse: Jan Riisager (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2018-09-03 tilføjes Vedtægter: 2018-09-03 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cementvarevirksomhed samt eje ejendommen Egeskovvej 161, 7000 Fredericia, med henblik på delvis udlejning og delvis brug til egen virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Navne: RANDAL BETON ApS (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2015-02-02 fjernes Navne: RANDAL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2015-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Vedtægter: 2015-02-03 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af byggematerialer af beton (offentliggjort 2015-08-19)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-08-19)
Den 2009-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: randal@mail.tele.dk (offentliggjort 2009-12-21)
Den 2009-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 161, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2009-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhøjvænget 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2006-11-21)
Den 2009-11-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-08-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-10-13)
Den 2006-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhøjvænget 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2006-11-21)
Den 2006-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 27, 2. tv., 7000 Fredericia (offentliggjort 2006-05-09)
Den 2006-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 27, 2. tv., 7000 Fredericia (offentliggjort 2006-05-09)
Den 2006-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenten 57, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenten 57, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-17 tilføjes Binavne: RANDAL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2006-01-17 tilføjes Direktion: Jan Riisager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-10-13)
Den 2006-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Legale ejere: JAN RIISAGER ApS (offentliggjort 2015-05-23)
Den 2006-01-17 tilføjes Navne: RANDAL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2006-01-17 tilføjes Reelle ejere: Jan Riisager (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2006-01-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-01-17 tilføjes Stiftere: JAN RIISAGER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-01-26)
Den 2006-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)