Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Andreæ | 03.01.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Nederby | 02.07.2007 | 02.07.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pia Stevnhøj Sommer | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Reinier Christiaan de Jong | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Klausen | 11.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Herman Adrianus Schilperoord | 11.08.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeroen Floris Roffel | 11.08.2022 | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Elsborg | 21.05.2021 | 11.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Utoft | 25.03.2020 | 11.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hulweg Christiansen | 25.03.2020 | 11.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Mølholm | 26.08.2011 | 21.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nederby | 01.10.2007 | 11.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Klausen | 01.10.2007 | 10.08.2022 | formand |
Torben Paulin | 01.10.2007 | 26.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Frank Hvidberg Nederby | 02.07.2007 | 01.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Juul Bjerregaard | 07.07.2006 | 02.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jan Ankersen | 07.07.2006 | 02.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Erik Andreæ | 03.01.2006 | 11.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hedegård Lyhne | 03.01.2006 | 02.07.2007 | bestyrelsesmedlem |