Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Legale ejere: Terkel Haldrup Eriksen, Jacob Lykke Eriksen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-24 fjernes Legale ejere: Jacob Lykke Eriksen, Terkel Haldrup Eriksen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-25 tilføjes Reelle ejere: Terkel Haldrup Eriksen, Jacob Lykke Eriksen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-24 fjernes Reelle ejere: Jacob Lykke Eriksen, Terkel Haldrup Eriksen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-09 tilføjes Direktion: Terkel Haldrup Eriksen (direktør) (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-09 fjernes Direktion: Jacob Lykke Eriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-09 tilføjes Legale ejere: Jacob Lykke Eriksen, Terkel Haldrup Eriksen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2018-05-09 fjernes Legale ejere: Torben Alexander von Lowzow (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-08 fjernes Legale ejere: Jacob Lykke Eriksen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-09 tilføjes Reelle ejere: Jacob Lykke Eriksen, Terkel Haldrup Eriksen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2018-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-09 tilføjes Vedtægter: 2018-05-09 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-09 fjernes Bestyrelse: John Panduro Østergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: eriksen@skovslund.com (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: skovsvin@tiscali.dk (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-06-15 fjernes Revisor: LandboSyd (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Jacob Lykke Eriksen, Torben Alexander von Lowzow (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2010-03-24 tilføjes Revisor: LandboSyd (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2010-03-24 fjernes Revisor: LandbrugsRådgivning Østjylland I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-10 fjernes Direktion: Torben Alexander von Lowzow (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovslundvej 3, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovslundvej 3, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovslundvej 3, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-10 tilføjes Bestyrelse: John Panduro Østergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-10 tilføjes Direktion: John Panduro Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-10 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er konventionel markbrug. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-03-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: skovsvin@tiscali.dk (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2006-03-10 tilføjes Navne: GRÆDSTRUP MARKBRUG ApS (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-03-09 fjernes Navne: PBH 28.753 ApS (offentliggjort 2006-01-05)
Den 2006-03-10 tilføjes Revisor: LandbrugsRådgivning Østjylland I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2006-03-10 tilføjes Vedtægter: 2006-03-10 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: PBH 28.753 ApS (offentliggjort 2006-01-05)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-01-05)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)