Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Terkel Haldrup Eriksen | 09.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Lykke Eriksen | 10.03.2006 | 09.05.2018 | direktør |
Torben Alexander von Lowzow | 10.03.2006 | 10.03.2008 | direktør |
John Panduro Østergaard | 10.03.2006 | 10.03.2006 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.01.2006 | 10.03.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Lykke Eriksen | 10.03.2006 | 09.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Torben Alexander von Lowzow | 10.03.2006 | 09.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Panduro Østergaard | 10.03.2006 | 09.05.2018 | formand |