Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Sørensen | 01.11.2010 | 26.06.2011 | direktør |
Peter Chresten Jensen Christensen | 01.01.2009 | 31.05.2011 | direktør |
Jørn Balch Christensen | 22.12.2005 | 01.04.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Gade Nielsen | 23.03.2011 | 26.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Allan Krogsgaard | 23.03.2011 | 26.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Rolighed Andersen | 17.03.2011 | 26.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Gerda Østergaard Kusk | 17.03.2011 | 26.06.2011 | suppleant |
Jørgen Kristensen | 17.03.2011 | 26.06.2011 | suppleant |
Lars Elmholdt Lauridsen | 17.03.2011 | 26.06.2011 | suppleant |
Johannes Veje | 01.11.2010 | 26.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Hans Adolf Hangaard Pedersen | 01.11.2010 | 26.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Krog Hansen | 01.11.2010 | 26.06.2011 | næstformand |
Hans Henrik Stordal Ebbesen | 01.11.2010 | 23.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bent Magnussen | 01.11.2010 | 17.03.2011 | suppleant |
Lars Rolighed Andersen | 01.11.2010 | 17.03.2011 | suppleant |
Lars Elmholdt Lauridsen | 01.11.2010 | 17.03.2011 | suppleant |
Bent Magnussen | 01.11.2010 | 01.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Holm Westergaard | 17.03.2010 | 26.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Gade Nielsen | 17.03.2010 | 01.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Pors Jessen Hansen | 31.03.2009 | 26.06.2011 | formand |
Mikael Andersen | 31.03.2009 | 23.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Gerda Østergaard Kusk | 03.04.2007 | 17.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Rask Frahm | 03.04.2007 | 17.03.2011 | suppleant |
Sten Knudsen | 03.04.2007 | 01.11.2010 | suppleant |
Jens Thorsen Olsen | 03.04.2007 | 01.11.2010 | suppleant |
Gerda Østergaard Kusk | 03.04.2007 | 03.04.2007 | suppleant |
Torben Dahl Tranberg | 24.05.2006 | 26.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Ralf Priess Sørensen | 24.05.2006 | 01.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kristian Søndergaard Nielsen | 24.05.2006 | 17.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Christensen | 24.05.2006 | 17.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren Emil Hansen | 24.05.2006 | 03.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Gunner Jensen | 24.05.2006 | 03.04.2007 | suppleant |
Lejf Berntsen | 22.12.2005 | 31.03.2009 | formand |
Ole Møller Madsen | 24.05.2005 | 01.11.2010 | bestyrelsesmedlem |