Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DYNALOGIC A/S (CVR 33954417) | NORMAL | 12.04.2019 | 30.11.2022 | formand |
THY DATA MANAGEMENT ApS (CVR 31582903) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.11.2013 | 10.03.2015 | bestyrelse |
THY DATA INVEST ApS (CVR 31582687) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.11.2013 | 10.03.2015 | bestyrelse |
THY SENIOR INVEST ApS (CVR 32441408) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.11.2013 | 10.03.2015 | bestyrelse |
DYNALOGIC A/S (CVR 33954417) | NORMAL | 29.09.2011 | 11.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
MTH Biler A/S (CVR 59891510) | NORMAL | 31.01.2011 | 09.12.2013 | formand |
SØREN NIELSEN, FLADE HOLDING A/S (CVR 27391141) | OPLØST EFTER FUSION | 31.01.2011 | 26.09.2013 | formand |
THY DATA A/S (CVR 26260701) | OPLØST EFTER FUSION | 14.12.2010 | 10.10.2011 | bestyrelse |
THY DATA HOLDING A/S (CVR 16993735) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.12.2010 | 10.03.2015 | bestyrelse |
DYNAWAY A/S (CVR 25309103) | NORMAL | 07.07.2010 | 10.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET LB AF 28.04.09 (CVR 29819858) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.04.2009 | 01.11.2009 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET ALGADE ApS (CVR 30689143) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.06.2007 | 16.01.2009 | bestyrelse |
SALLINGSUND ERHVERVSBYGNINGER A/S (CVR 10158680) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.03.2007 | 01.12.2009 | bestyrelse |
FJORDBANK MORS A/S (CVR 29217890) | UNDER KONKURS | 24.05.2006 | 03.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
THY DATA A/S (CVR 26260701) | OPLØST EFTER FUSION | 27.09.2001 | 23.10.2001 | bestyrelse |
DYNAWAY A/S (CVR 25309103) | NORMAL | 11.04.2000 | 24.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
FS EJENDOMSSELSKAB IV A/S (CVR 12062575) | OPLØST EFTER FUSION | 18.05.1999 | 01.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
THY DATA KOLDING A/S (CVR 19172481) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1996 | 24.11.2001 | formand |
THY DATA HOLDING A/S (CVR 16993735) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.1993 | 24.11.2001 | bestyrelse |
PGM INVEST ApS (CVR 16073237) | NORMAL | 15.04.1992 | 24.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
SPARTABO A/S (CVR 15085207) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1991 | 01.11.2009 | bestyrelse |
MORSØ SPAREKASSE (CVR 57849010) | SLETTET | 18.09.2024 | 24.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
THY DATA MANAGEMENT ApS (CVR 31582903) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.11.2013 | 10.03.2015 | direktion |
THY DATA INVEST ApS (CVR 31582687) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.11.2013 | 10.03.2015 | direktion |
MEDARBEJDERHOLDING AF 24. MAJ 2012 ApS (CVR 34611564) | NORMAL | 28.06.2012 | 13.12.2022 | direktør |
DYNALOGIC A/S (CVR 33954417) | NORMAL | 29.09.2011 | 20.09.2012 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Emil Hansen | 0 % | 0 % | 0 % | 10,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Emil Hansen (antal: 20) | 5 | 2 | 11 | 2 |
Pct. | 25 % | 10 % | 55 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Emil Hansen (antal: 27) | 22 | 4 | 1 | 0 |
Pct. | 81 % | 15 % | 4 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |