Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Bestyrelse: Leif Stage Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Direktion: Ejgil Egsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: pn@digiparts.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Navne: DIGI-PARTS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Stiftere: HJERTING TV SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2006-01-03)
Den 2007-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engrosvirksomhed med overvågningsudstyr og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Vedtægter: 2007-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: pn@digiparts.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-22 tilføjes Bestyrelse: Michael Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 fjernes Bestyrelse: Peter Gerlach-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Direktion: Ejgil Egsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 fjernes Direktion: Leif Stage Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 504.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-21 tilføjes Direktion: Leif Stage Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-21 fjernes Direktion: Henning Reinholdt Tarp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-05 tilføjes Bestyrelse: Peter Gerlach-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 tilføjes Direktion: Henning Reinholdt Tarp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2006-01-03)
Den 2005-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 504.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 tilføjes Navne: DIGI-PARTS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-05 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 tilføjes Stiftere: HJERTING TV SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)