Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Lindhardt | 28.05.2018 | 27.06.2018 | adm. dir |
Peter Hougaard | 28.05.2018 | 27.06.2018 | direktør |
Bjarne Bent Andreasen | 16.11.2006 | 28.05.2018 | adm. dir |
Victor Christoffersen | 01.12.2005 | 16.11.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Boye Jensen | 17.01.2018 | 27.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Helle Jessen | 17.01.2018 | 27.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bo Erik Woetmann Hansen | 17.01.2018 | 27.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Per Sørensen | 17.01.2018 | 27.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jacob True | 17.01.2018 | 27.06.2018 | formand |
Tina Højlund Pedersen | 17.01.2018 | 27.06.2018 | næstformand |
Troels Peter Larsen | 30.01.2014 | 17.01.2018 | bestyrelse |
Torben Larsen | 30.01.2014 | 17.01.2018 | bestyrelse |
John Laurits Lundholm Lauritzen | 30.01.2014 | 17.01.2018 | bestyrelse |
June Larsen | 30.01.2014 | 17.01.2018 | bestyrelse |
Otto Vølund Poulsen | 30.01.2014 | 17.01.2018 | næstformand |
Jens Vagn Nielsen Terp | 24.05.2012 | 30.01.2014 | bestyrelse |
Jørgen Gerner Hansen | 19.08.2010 | 24.05.2012 | bestyrelse |
Svend Werner Jensen | 05.05.2010 | 07.04.2016 | bestyrelse |
Michael Rex | 25.02.2010 | 17.01.2018 | formand |
Per Andersen | 25.02.2010 | 30.01.2014 | bestyrelse |
Ove Lindy Nymark Christensen | 25.02.2010 | 30.01.2014 | bestyrelse |
Otto Vølund Poulsen | 26.02.2007 | 25.02.2010 | bestyrelse |
Johnny Edvard Sørvin | 26.02.2007 | 25.02.2010 | bestyrelse |
Dusan Jovanovic | 26.02.2007 | 25.02.2010 | bestyrelse |
Lene Koustrup Madsen | 26.02.2007 | 25.02.2010 | bestyrelse |
Elmer Jacobsen | 16.11.2006 | 25.02.2010 | bestyrelse |
Leif Erik Sigaard | 16.11.2006 | 26.02.2007 | bestyrelse |
Torben Nielsen | 16.11.2006 | 26.02.2007 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.12.2005 | 16.11.2006 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.12.2005 | 16.11.2006 | bestyrelse |
Helen Mimi Janniche | 01.12.2005 | 16.11.2006 | bestyrelse |