Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af anparter og/eller aktier i helt eller delvist ejede datterselskaber, besiddelse af værdipapirer, samt enhver aktivitet og investeringer, som efter direktionens skøn, giver værdi for selskabet, herunder også investeringer i udlejningsejendomme. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 tilføjes Vedtægter: 2020-03-26 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-01-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smaragdvej 14, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 87, 3. 4., 2730 Herlev (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: jpa1260@hotmail.com (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-20 tilføjes Legale ejere: Jesper Plougmann Andersen (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-05-20 tilføjes Reelle ejere: Jesper Plougmann Andersen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2014-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af anparter og/eller aktier i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2014-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-04 tilføjes Vedtægter: 2014-05-04 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2014-05-04 fjernes Revisor: GMBO - Regnskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 87, 3. 4., 2730 Herlev (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2014-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørløkken 108, 2730 Herlev (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2013-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørløkken 108, 2730 Herlev (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2013-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergsted Byvej 35, 4450 Jyderup (offentliggjort 2009-10-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergsted Byvej 35, 4450 Jyderup (offentliggjort 2009-10-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergsted Byvej 35, 4450 Jyderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergsted Byvej 35, 4450 Jyderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 tilføjes Direktion: Jesper Plougmann Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Navne: JESPER PLOUGMANN ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2005-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: GMBO - Regnskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Stiftere: Jesper Plougmann Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2005-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)