Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2005-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S DIFKO SJÆLLAND II. (offentliggjort 2005-11-21)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-03-10 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-03-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7., 7400 Herning (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-08-29 tilføjes Bestyrelse: Morten Bay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-29 fjernes Bestyrelse: Bendt Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: pph@difko.dk (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2014-03-13 tilføjes Bestyrelse: Bendt Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-13 fjernes Bestyrelse: Morten Bay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-10-03 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2012-10-10)
Den 2012-10-02 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S DIFKO SJÆLLAND II /herefter "Kommanditslskabet"), samt at administrere Kommanditselskabet og forestå driften af Kommanditselskabets ejendom(me) og aktiviteter i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmelem, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelssmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 tilføjes Vedtægter: 2011-03-17 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-03-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2006-03-02 tilføjes Bestyrelse: Morten Bay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-02 fjernes Bestyrelse: Per Poulsen Holmer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-07 tilføjes Bestyrelse: Niels Christian Leth Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-07 fjernes Bestyrelse: Finn Blaavand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-07 tilføjes Direktion: Niels Flemming Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-07 fjernes Direktion: Finn Blaavand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: pph@difko.dk (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Bestyrelse: Torben Clausen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-20 fjernes Bestyrelse: Robert Dan Skjødt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-14 tilføjes Legale ejere: Michael Kjærgaard, Jørgen Kvist (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2005-12-12 tilføjes Legale ejere: Mogens Dalsgaard Pedersen (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2005-12-11 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Leth Nielsen (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2005-12-09 tilføjes Legale ejere: A/S FLEMMING SØRENSEN - RÅDGIVNING, Morten Munk Jensen, Jens Skovbo Ingvardsen, Jørgen Stig Jørgensen, Thomas Christian Jürgensen (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2005-12-08 tilføjes Legale ejere: Mogens Vang (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2005-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Bestyrelse: Robert Dan Skjødt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-10 tilføjes Direktion: Finn Blaavand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Navne: KODIF SJÆLLAND II ApS (offentliggjort 2005-11-21)
Den 2005-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-11-10 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Stiftere: DIFKO EJENDOMSPROJEKT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-21)
Den 2005-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)