Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Flemming Sørensen | 07.02.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Blaavand | 10.11.2005 | 07.02.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Bay | 29.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Niels Flemming Sørensen | 07.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Leth Nielsen | 07.02.2006 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bendt Mortensen | 13.03.2014 | 29.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bay | 02.03.2006 | 13.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Torben Clausen | 20.12.2005 | 07.02.2006 | formand |
Per Poulsen Holmer | 10.11.2005 | 02.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Finn Blaavand | 10.11.2005 | 07.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Robert Dan Skjødt | 10.11.2005 | 20.12.2005 | formand |