Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Fatmir Kabashi | 14.09.2016 | adm. dir |
Jon Hein-Magnussen | 04.02.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Fatmir Kabashi | 04.02.2008 | 13.09.2016 | direktion |
Jens Jørgen Hoffmann | 01.10.2005 | 14.09.2016 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Hesse Vangsted Hoffmann | 30.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Brian Danny Vangsted | 30.03.2016 | formand |
Preben Alsly | 04.02.2008 | bestyrelse |
Jon Hein-Magnussen | 01.10.2005 | bestyrelse |
Fatmir Kabashi | 01.10.2005 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Vangsted | 30.03.2016 | 08.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hein-Magnussen | 01.10.2005 | 23.01.2020 | bestyrelse |
Jens Jørgen Hoffmann | 01.10.2005 | 23.05.2017 | bestyrelse |
Brian Danny Vangsted | 01.10.2005 | 29.03.2016 | bestyrelse |
Arne Vangsted | 01.10.2005 | 29.03.2016 | formand |
Lars Georg Brandt | 01.10.2005 | 04.02.2008 | bestyrelse |