Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Steglich-Petersen | 03.09.2007 | 14.01.2009 | næstformand |
Mogens Kornbo | 03.09.2007 | 03.03.2008 | bestyrelse |
Kurt Benny Kahla | 17.01.2007 | 03.09.2007 | bestyrelse |
Klaus Landstrøm | 29.08.2005 | 14.01.2009 | bestyrelse |
Jens Schaumann | 29.08.2005 | 14.01.2009 | formand |
Flemming Fredborg Nielsen | 29.08.2005 | 17.01.2007 | bestyrelse |