Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DISCUS A/S. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortevænget 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2017-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 35 tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2016-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2016-05-19 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 35 tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2007-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Uffesvej 1, st. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2007-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uffesvej 1, st. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2007-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 35, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 35, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 tilføjes Direktion: Hans Bach Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Legale ejere: Hans Bach Jensen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2005-08-24 tilføjes Navne: HBJ INVEST AF 2005 ApS (offentliggjort 2005-09-13)
Den 2005-08-24 tilføjes Reelle ejere: Hans Bach Jensen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2005-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2005-08-24 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2005-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Vedtægter: 2005-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-13)
Den 2005-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)