Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og administrere ejendommen Bøgekildevej 21, Hasselager (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-16 tilføjes Legale ejere: HC INVEST, VALBY ApS, ADVOKATANPARTSSELSKABET NYGAARD, ALPACA ApS, MORDAX ApS, Thomas Frøbert (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-15 fjernes Legale ejere: ALPACA ApS, MORDAX ApS, HC INVEST, VALBY ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-16 tilføjes Vedtægter: 2019-09-16 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-16 fjernes Reelle ejere: Gitte Johnsen, Peter Fejerskov-Quist, Henrik Christensen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-07)
Den 2016-11-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-30 tilføjes Legale ejere: ALPACA ApS, MORDAX ApS, HC INVEST, VALBY ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2011-05-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Christensen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2011-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter samt administration, handel og investering i øvrigt. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2011-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.866.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Vedtægter: 2011-05-24 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2007-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedegårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2007-12-05)
Den 2007-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedegårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-12-05 fjernes Revisor: REHVIDSION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 tilføjes Revisor: REHVIDSION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-03 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-04 tilføjes Direktion: Peter Fejerskov-Quist (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-04 fjernes Direktion: Søs Fejerskov-Quist (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-09 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 fjernes Revisor: RP REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedegårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedegårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2005-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedegårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-06-22 tilføjes Direktion: Søs Fejerskov-Quist (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Navne: PETO INVEST ApS (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-06-22 tilføjes Reelle ejere: Gitte Johnsen, Peter Fejerskov-Quist (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2005-06-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Revisor: RP REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Stiftere: MORDAX ApS, ALPACA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)