Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Fejerskov-Quist(virk.: 8) Adm. Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gitte Johnsen(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Frøbert(virk.: 26) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Christensen(virk.: 2) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Gitte Johnsen | 01.01.2007 | Hedegårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge |
Henrik Christensen | 01.01.2007 | Læstedet 11, 2500 Valby |
Peter Fejerskov-Quist | 10.12.2012 | Farumvej 135, 3520 Farum |
Thomas Frøbert | 01.10.2013 | Ceresvej 1, 1863 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søs Fejerskov-Quist | 10.12.2012 | Farumvej 135, 3520 Farum |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ALPACA ApS | 28895291 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PETO INVEST ApS | 28898797 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Torben Bovien | 21251437 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Hedegårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge | Hedegårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge |
06.12.2007 | 0,00 (km) | Hedegårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge | Hedegårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge |
PETO INVEST ApS. |
Sidst opdateret den 21.07.2005 og angivet som gældende fra 22.06.2005 (7044 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PET Murerservice | 42434701 |
PET Murerservice ApS | 43257978 |
PeTO | 42212911 |
PETOF CONSULTING ApS | 34613370 |
PETO INVEST ApS | 28898797 |
PETOMI HOLDING ApS | 28289642 |
PETONIC HOLDING ApS | 27911226 |
PET PARTNER A/S | 35243216 |
Petperfect ApS | 41381353 |
Petperfekt ApS | 41381353 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Fejerskov-Quist(virk.: 8) Adm. Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Gitte Johnsen(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Frøbert(virk.: 26) Legale ejere | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Henrik Christensen(virk.: 2) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 53 % | 0 % | 0 % | 0 % | 34 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søs Fejerskov-Quist(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 17 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Fejerskov-Quist(virk.: 8) Adm. Dir., Reelle ejere | 2 | 6 | 2 | 8 |
Gitte Johnsen(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 3 |
Thomas Frøbert(virk.: 26) Legale ejere | 13 | 3 | 3 | 6 |
Henrik Christensen(virk.: 2) Reelle ejere | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 16 | 12 | 5 | 19 |
Pct. | 31 % | 23 % | 10 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søs Fejerskov-Quist(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 2 | 3 |
Pct. | 11 % | 33 % | 22 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |