Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-13 tilføjes Reelle ejere: Line Ravn Fredensborg, Niels Erik Pedersen (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-12 fjernes Reelle ejere: Niels Erik Pedersen, Line Ravn Fredensborg (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-09-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-16 tilføjes Bestyrelse: Per Jessen (formand) (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-16 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Lucht Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-16 tilføjes Direktion: Niels Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-16 fjernes Direktion: Henrik Bjørn Oehlenschlæger (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: MILJØ-BO A/S (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: MILJØ-BYG A/S (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-23 tilføjes Reelle ejere: Line Ravn Fredensborg (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: MILJØ-BYG A/S (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: ULRICHSDAL ApS (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: MILJØ-BYG A/S (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Niels Erik Pedersen (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2015-06-18 tilføjes Legale ejere: MILJØ-BYG A/S (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-06-17 fjernes Legale ejere: MILJØ-BO A/S (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-06-09 tilføjes Legale ejere: MILJØ-BO A/S, ULRICHSDAL ApS (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2011-10-07 fjernes Revisor: Jan Christian Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 13.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-02 tilføjes Vedtægter: 2010-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2008-03-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2005-11-15)
Den 2005-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 10-12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2005-11-15)
Den 2005-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Christian Lucht Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-03 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-03 tilføjes Direktion: Henrik Bjørn Oehlenschlæger (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-03 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-03 tilføjes Navne: VESTER FARIMAGSGADE 27 - 31 A/S (offentliggjort 2005-11-15)
Den 2005-11-02 fjernes Navne: A/S PSE 17 NR. 1557 (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2005-11-03 tilføjes Revisor: Jan Christian Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-13 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-13 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 tilføjes Navne: A/S PSE 17 NR. 1557 (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2005-06-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-06-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2005-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)