Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Navne | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 6330 Padborg (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 6330 Padborg (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 6330 Padborg (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 6330 Padborg (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af 2 bestyrelsesmedlemmer og en direktør i forening. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Bestyrelse: Jens Klavsen (formand) (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 fjernes Bestyrelse: Klaus Quorp Lausen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-09 fjernes Bestyrelse: Jens Klavsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-10 tilføjes Vedtægter: 2019-12-10 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-10-14 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Boris Fleggaard, Susanne Boris Fleggaard, Ole Boris Fleggaard (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 6330 Padborg (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 6330 Padborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-25 tilføjes Bestyrelse: Carsten Meldgaard Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-24 tilføjes Bestyrelse: Jens Klavsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-24 tilføjes Direktion: Carsten Meldgaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-24 fjernes Direktion: Jens Klavsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive international handel og industri, finansieringsvirksomhed, import, eksport, administration, rådgivning samt andet efter bestyrelsens beslutning dermed beslægtet og forenelig virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør og næstformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2014-02-24 tilføjes Vedtægter: 2014-02-24 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2014-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 6330 Padborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2014-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 10, 6340 Kruså (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-09-20 tilføjes Navne: FLEGGAARD FINANS A/S (offentliggjort 2013-09-20)
Den 2013-09-19 fjernes Navne: FL FINANS A/S (offentliggjort 2005-06-14)
Den 2010-09-30 tilføjes Legale ejere: FLEGGAARD HOLDING A/S (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2010-09-30 tilføjes Reelle ejere: Susanne Boris Fleggaard, Ole Boris Fleggaard, Birgitte Boris Fleggaard (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2009-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre kreditselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 10, 6340 Kruså (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 10, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-24 fjernes Bestyrelse: Henrik Ragn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 10, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-14 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ragn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-14 tilføjes Binavne: FL FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Direktion: Jens Klavsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Navne: FL FINANS A/S (offentliggjort 2005-06-14)
Den 2005-06-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-06-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Stiftere: Lars Jørgen Schmidt, JKL INVEST ApS, FLEGGAARD HOLDING A/S, BV Handel ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-06-14)
Den 2005-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)