Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stig Vendelboe Jensen | 24.02.2014 | direktør |
Carsten Meldgaard Christiansen | 24.02.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Klavsen | 14.06.2005 | 24.02.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Klavsen | 10.12.2019 | formand |
Karsten Vagn Olsen | 25.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Meldgaard Christiansen | 25.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Boris Fleggaard | 24.02.2014 | 10.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Quorp Lausen | 24.02.2014 | 10.12.2019 | formand |
Jens Klavsen | 24.02.2014 | 09.12.2019 | næstformand |
Henrik Ragn | 14.06.2005 | 24.02.2006 | bestyrelsesmedlem |