Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | Navne | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalbugten 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Meteorvej 41, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 tilføjes Formål: Selskabets væsentligste aktivitet er at drive virksomhed med reklame på sociale medier samt hermed, efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 fjernes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meteorvej 41, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2020-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 145, 3060 Espergærde (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: cecilieschmeichel@icloud.com (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: gdholding@mac.com (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 tilføjes Direktion: Cecilie Pilkær Schmeichel (direktør) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Direktion: Peter Boleslaw Schmeichel (direktør) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 tilføjes Legale ejere: Cecilie Pilkær Schmeichel (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Legale ejere: GD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Pilkær Schmeichel (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Reelle ejere: Peter Boleslaw Schmeichel (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 145, 3060 Espergærde (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 145, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 145, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 145, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 145, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 145, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-10 tilføjes Vedtægter: 2016-10-10 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 145, 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2016-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sennepshaven 26, st. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Kontaktoplysninger: gdholding@mac.com (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2016-04-14 fjernes Kontaktoplysninger: bimse70@me.com (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-07 tilføjes Direktion: Peter Boleslaw Schmeichel (direktør) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2016-04-07 fjernes Direktion: Cecilie Pilkær Schmeichel (direktør) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-07 tilføjes Legale ejere: GD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2016-04-06 fjernes Legale ejere: Cecilie Pilkær Schmeichel (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-07 tilføjes Reelle ejere: Peter Boleslaw Schmeichel (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sennepshaven 26, st. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 145, 3060 Espergærde (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: bimse70@me.com (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: gdholding@me.com (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-03 tilføjes Direktion: Cecilie Pilkær Schmeichel (direktør) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-09-03 fjernes Direktion: Peter Boleslaw Schmeichel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-03 tilføjes Legale ejere: Cecilie Pilkær Schmeichel (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-09-02 fjernes Legale ejere: Peter Boleslaw Schmeichel (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 145, 3060 Espergærde (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Torphusene 14, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: gdholding@me.com (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2013-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torphusene 14, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2013-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødlersvej 83, 2990 Nivå (offentliggjort 2009-09-16)
Den 2013-05-20 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er skønheds- og hudpleje samt investering i kapitalandele og værdipapirer og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2013-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Vedtægter: 2013-02-21 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2013-02-20 tilføjes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2013-02-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2013-02-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødlersvej 83, 2990 Nivå (offentliggjort 2009-09-16)
Den 2009-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-16 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Navne: CCHOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-21)
Den 2006-08-13 fjernes Navne: CECE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Binavne: BYCC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Direktion: Peter Boleslaw Schmeichel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Legale ejere: Peter Boleslaw Schmeichel (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2006-07-07 tilføjes Navne: CECE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2006-07-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2006-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Stiftere: Peter Boleslaw Schmeichel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)