Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Cecilie Pilkær Schmeichel | 22.09.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Boleslaw Schmeichel | 07.04.2016 | 22.09.2020 | direktør |
Cecilie Pilkær Schmeichel | 03.09.2015 | 07.04.2016 | direktør |
Peter Boleslaw Schmeichel | 07.07.2006 | 03.09.2015 | direktør |