Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-24 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2012-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GRAFISK RÅDGIVNING ApS. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2016-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet GR ApS. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandskoven 18, 2670 Greve (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosebakken 72, 2670 Greve (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-01-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Navne: JONNA FREDERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-25 fjernes Navne: BO FREDERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-16 tilføjes Legale ejere: Jonna Frederiksen (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-16 fjernes Legale ejere: Bo Bloch Frederiksen (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-16 tilføjes Reelle ejere: Jonna Frederiksen (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-16 fjernes Reelle ejere: Bo Bloch Frederiksen (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-02-16 tilføjes Direktion: Jonna Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 fjernes Direktion: Bo Bloch Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 tilføjes Reelle ejere: Bo Bloch Frederiksen (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-01 tilføjes Legale ejere: Bo Bloch Frederiksen (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosebakken 72, 2670 Greve (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2006-06-30 tilføjes Direktion: Bo Bloch Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering, samt hermed beslægtet virksomhed, herunder ved at besidde kapitalinteresser i selskaber, der driver sådan virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Navne: BO FREDERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2006-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2006-06-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Stiftere: Bo Bloch Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en (1) direktør eller af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2006-06-30 tilføjes Vedtægter: 2006-06-30 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2006-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-02)
Den 2006-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)