Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bo Bloch Frederiksen | 01.06.2012 | 16.04.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet GR ApS (CVR 38118420) | NORMAL | 17.10.2016 | 26.02.2021 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
GRAFISK RÅDGIVNING ApS (CVR 27437850) | NORMAL | 01.06.2012 | 26.02.2021 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |