Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-07-31 sletter virksomheden Ejerskaber: INVEST PLUS50 A/S. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2024-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornshøjparken 217, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-15 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Kontaktoplysninger: hennyknud@gmail.com (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Legale ejere: MOESBY INVEST A/S, OLE GADE ApS, AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S, MIKEMA INVEST ApS (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Navne: INVEST PLUS50 A/S (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Stiftere: Jens Tang, Aksel Nørgaard (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-04-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-08 fjernes Bestyrelse: Finn Orvad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-08 fjernes Direktion: Finn Orvad (direktør) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-15 tilføjes Bestyrelse: Hartmann Harkjær Jensen (formand) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-14 fjernes Bestyrelse: Hartmann Harkjær Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-25 fjernes Bestyrelse: Aksel Nørgaard (formand) (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2023-03-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornshøjparken 217, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2022-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornshøjparken 207, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-03-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-12 tilføjes Legale ejere: MIKEMA INVEST ApS (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2021-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2021-05-27 tilføjes Vedtægter: 2021-05-27 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2021-05-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-22 tilføjes Legale ejere: AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2020-03-22 fjernes Legale ejere: INVEST PLUS50 A/S (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-03-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: hennyknud@gmail.com (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2019-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-09 tilføjes Vedtægter: 2018-03-09 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2018-03-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-31 tilføjes Legale ejere: INVEST PLUS50 A/S (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2017-05-12 fjernes Legale ejere: KGH ApS (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-03-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-09 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2013-09-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2013-01-16 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2013-01-16 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Direktion: Finn Orvad (direktør) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2011-04-08 fjernes Direktion: Erik From (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med værdipapirer og finansielle instrumenter samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2011-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2011-04-08 tilføjes Vedtægter: 2011-04-08 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2011-04-08 fjernes Bestyrelse: Erik From (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Bestyrelse: Hartmann Harkjær Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2010-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.497.740,00 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: KGH ApS, MOESBY INVEST A/S, OLE GADE ApS (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2009-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.719.080,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.822.897,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornshøjparken 207, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2005-03-15 tilføjes Bestyrelse: Erik From (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-15 tilføjes Direktion: Erik From (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2005-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-15 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2005-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 3.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 tilføjes Navne: INVEST PLUS50 A/S (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2005-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2005-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2005-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2005-03-15 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 tilføjes Stiftere: Jens Tang, Aksel Nørgaard (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2005-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2005-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-09)