Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Orvad | 08.04.2011 | 08.04.2024 | direktør |
Erik From | 15.03.2005 | 08.04.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hartmann Harkjær Jensen | 15.03.2024 | 08.04.2024 | formand |
Ib Houmann Frederiksen | 30.09.2010 | 08.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hartmann Harkjær Jensen | 30.09.2010 | 14.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Finn Orvad | 15.03.2005 | 08.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Aksel Nørgaard | 15.03.2005 | 25.02.2024 | formand |
Erik From | 15.03.2005 | 08.04.2011 | bestyrelsesmedlem |