Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Bibranche | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-02-11 sletter virksomheden Ejerskaber: LZ 2000 ApS. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 34, 1. tv., 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Hovedbranche: Vinduespolering (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: livinn@hotmail.com (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Legale ejere: Martin Laveikin Lantz (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Navne: LIVINN APS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-02-10 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-06-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-01 fjernes Direktion: Martin Laveikin Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 34, 1. tv., 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Martin Laveikin Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-01-01 fjernes Direktion: Natalija Laveikina Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Martin Laveikin Lantz (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: Natalija Laveikina Lantz (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Vinduespolering (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2017-04-01 fjernes Bibranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-03-31 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-03-04 tilføjes Direktion: Martin Laveikin Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2017-03-04 fjernes Direktion: Martin Laveikin Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2017-03-03 fjernes Direktion: Natalija Laveikina Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2017-03-04 tilføjes Legale ejere: Martin Laveikin Lantz, Natalija Laveikina Lantz (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2017-03-04 fjernes Legale ejere: Martin Laveikin Lantz (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2017-03-03 fjernes Legale ejere: Natalija Laveikina Lantz (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Direktion: Natalija Laveikina Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2016-11-30 fjernes Direktion: Martin Laveikin Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-25 tilføjes Bibranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2016-11-24 fjernes Bibranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Martin Laveikin Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-07-01 fjernes Direktion: Natalija Laveikina Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Natalija Laveikina Lantz (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: Natalija Laveikina Lantz (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2016-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive isbutik, café og is produktion. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2016-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: livinn@hotmail.com (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2016-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: mlhholding@live.dk (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-02-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2016-02-01 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2016-02-01 tilføjes Navne: LIVINN APS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2016-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2016-02-01 fjernes Revisor: REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-01-31 tilføjes Direktion: Natalija Laveikina Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-01-31 fjernes Direktion: Martin Laveikin Lantz (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-01-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-01-31 fjernes Navne: MLH HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-01-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2016-01-02 tilføjes Legale ejere: Natalija Laveikina Lantz (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Direktion: Michael Lantz Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Michael Lantz Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-12-30 fjernes Direktion: Martin Laveikin Lantz (direktion) (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Michael Lantz Lund (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2014-05-09 tilføjes Direktion: Martin Laveikin Lantz (direktion) (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-02-10 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2014-01-30 fjernes Direktion: Michael Lantz Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2013-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V (offentliggjort 2010-07-20)
Den 2010-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carsten Niebuhrs Gade 4, 1577 København V (offentliggjort 2010-07-20)
Den 2010-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Torben Oxes Allé 1, kl., 2300 København S (offentliggjort 2010-02-10)
Den 2010-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torben Oxes Allé 1, kl., 2300 København S (offentliggjort 2010-02-10)
Den 2010-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Torben Oxes Allé 1, 1., 2300 København S (offentliggjort 2008-09-23)
Den 2010-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: mlhholding@live.dk (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Michael Lantz Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 fjernes Direktion: Martin Laveikin Lantz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Legale ejere: Michael Lantz Lund (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2009-05-07 tilføjes Revisor: REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2009-05-07 fjernes Revisor: 2JS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torben Oxes Allé 1, 1., 2300 København S (offentliggjort 2008-09-23)
Den 2008-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Istedgade 26, 1650 København V (offentliggjort 2007-03-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-10)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-10)
Den 2007-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedgade 26, 1650 København V (offentliggjort 2007-03-27)
Den 2007-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 158, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-12-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 158, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-12-22)
Den 2005-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Torben Oxes Allé 1, 1., 2300 København S (offentliggjort 2005-03-07)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: 2JS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torben Oxes Allé 1, 1., 2300 København S (offentliggjort 2005-03-07)
Den 2005-02-11 tilføjes Direktion: Martin Laveikin Lantz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i driftsselskabet "LZ 2000 ApS" samt anden passiv investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2005-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2005-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2005-02-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2005-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2005-02-11 tilføjes Navne: MLH HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2005-02-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2005-02-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2005-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2005-02-11 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2005-02-11 tilføjes Vedtægter: 2005-02-11 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2005-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2005-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-09)