Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Laveikin Lantz | 01.01.2018 | 01.04.2018 | adm. dir |
Natalija Laveikina Lantz | 04.03.2017 | 01.01.2018 | adm. dir |
Martin Laveikin Lantz | 04.03.2017 | 04.03.2017 | adm. dir |
Natalija Laveikina Lantz | 30.11.2016 | 03.03.2017 | adm. dir |
Martin Laveikin Lantz | 01.07.2016 | 30.11.2016 | adm. dir |
Natalija Laveikina Lantz | 31.01.2016 | 01.07.2016 | adm. dir |
Martin Laveikin Lantz | 31.12.2015 | 31.01.2016 | adm. dir |
Michael Lantz Lund | 31.12.2015 | 31.12.2015 | adm. dir |
Martin Laveikin Lantz | 09.05.2014 | 30.12.2015 | direktion |
Michael Lantz Lund | 01.07.2009 | 30.01.2014 | adm. dir |
Martin Laveikin Lantz | 11.02.2005 | 01.07.2009 | direktion |