Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Revisor | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 1, 3. th., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 20, 1. tv., 1358 København K (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-05-12 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Viemose Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-05-12 fjernes Bestyrelse: Søren Bruun Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-05-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 tilføjes Hjemmeside: www.styrketborgerkontakt.dk (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-12-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-20)
Den 2016-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 20, 1. tv., 1358 København K (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstekravevej 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved projekter indenfor kommunikations- og kursusvirksomhed i relation til blandt andet konflikthåndtering hos offentlige myndigheder samt at drive forlags- og kursusvirksomhed og dermed beslægtede virksomheder". (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-06 tilføjes Legale ejere: SØREN VIEMOSE HOLDING ApS, Hans Christian Schram Viemose (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-05 fjernes Legale ejere: SØREN VIEMOSE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-06 tilføjes Reelle ejere: Søren Schram Viemose, Hans Christian Schram Viemose (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-10-05 tilføjes Bestyrelse: Søren Schram Viemose (formand) (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-04 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Schram Viemose (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-05 tilføjes Direktion: Hans Christian Schram Viemose (direktør) (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-05 fjernes Direktion: Søren Schram Viemose (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-05 tilføjes Navne: Styrket Borgerkontakt A/S (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-04 fjernes Navne: VIEMOSE A/S (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-05 tilføjes Vedtægter: 2016-10-05 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forlags- og kursusvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed, herunder at være selskabsdeltager som komplementar i partnerselskabet Kalø Vig Kursuscenter P/S. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2010-02-01 tilføjes Navne: VIEMOSE A/S (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2010-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Vedtægter: 2010-02-01 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2010-01-31 fjernes Navne: KALØ VIG A/S (offentliggjort 2005-10-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2005-02-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstekravevej 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstekravevej 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-30 tilføjes Navne: KALØ VIG A/S (offentliggjort 2005-10-03)
Den 2005-09-29 fjernes Navne: KALØ VIG KURSUSCENTER A/S (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-28 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2005-02-28)
Den 2005-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstekravevej 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-02-02 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Schram Viemose (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-02 tilføjes Direktion: Søren Schram Viemose (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2005-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Legale ejere: SØREN VIEMOSE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2005-02-02 tilføjes Navne: KALØ VIG KURSUSCENTER A/S (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-02-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Stiftere: SØREN VIEMOSE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)