Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Christian Schram Viemose | 05.10.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Schram Viemose | 02.02.2005 | 05.10.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birgitte Vejlby | 12.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Viemose Nielsen | 12.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Schram Viemose | 05.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Schram Viemose | 05.10.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bruun Rasmussen | 02.02.2005 | 12.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Schram Viemose | 02.02.2005 | 04.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Schram Viemose | 02.02.2005 | 04.10.2016 | formand |