Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Verner Engelbreth | 25.01.2017 | 28.02.2022 | direktør |
Aase Engelbreth | 25.01.2017 | 28.02.2022 | direktør |
Torben Hartvig | 07.01.2008 | 25.01.2010 | direktion |
Lars Marthedal Andersen | 31.10.2007 | 07.01.2008 | direktion |
Bent Østergaard Engelbreth | 22.02.2005 | 25.01.2017 | direktion |
Jørgen Olsen | 22.02.2005 | 31.10.2007 | direktion |
Steen Schierbeck | 01.02.2005 | 22.02.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Verner Engelbreth | 25.01.2017 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bent Østergaard Engelbreth | 22.02.2005 | 25.01.2017 | bestyrelse |
Karoly Laszlo Nemeth | 22.02.2005 | 17.12.2007 | formand |