Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Kærgaard Multiservice ApS (CVR 37867896) | NORMAL | 11.07.2016 |
Nordfyns Industriservice ApS (CVR 37185590) | NORMAL | 27.10.2015 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FYRSKIB X ApS (CVR 32773982) | TVANGSOPLØST | 18.02.2010 | 27.12.2011 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EOCC - EURO OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S (CVR 56439412) | NORMAL | 13.10.2011 | 21.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
DREIAGER 2007 A/S (CVR 29808171) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.02.2007 | 14.06.2007 | bestyrelse |
DREIAGER 2006 ApS (CVR 29779759) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.08.2006 | 11.03.2009 | bestyrelse |
DBB HOLDING ApS (CVR 27528694) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.08.2006 | 11.03.2009 | bestyrelse |
DREIAGER A/S (CVR 26929423) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.12.2003 | 01.03.2006 | bestyrelse |
PLAY PHONE HOLDING A/S (CVR 26860547) | TVANGSOPLØST | 08.11.2002 | 11.04.2005 | bestyrelse |
BYGGESELSKABET ØSTERFÆLLED A/S (CVR 15882689) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.10.1997 | 26.03.2002 | bestyrelse |
CHR. P. DREIAGER A/S (CVR 19623637) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.01.1997 | 05.12.2002 | bestyrelse |
Nn-Entreprise A/S under Tvangsopløsning (Av3) (CVR 10658373) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.01.1997 | 26.08.1998 | bestyrelse |
ALARM & TELE ApS (CVR 19286940) | TVANGSOPLØST | 15.07.1996 | 01.03.2002 | bestyrelse |
S.M.F. INDUSTRIES A/S (CVR 81285217) | TVANGSOPLØST | 12.03.1996 | 22.09.2005 | bestyrelse |
TRUMF MALERFIRMA A/S (CVR 17891685) | NORMAL | 01.05.1994 | 31.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
I.P.P. SERVICES A/S (CVR 15697644) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.1991 | 25.03.1994 | bestyrelse |
DIN REJSEKLUB ApS (CVR 15697687) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.1991 | 25.03.1994 | bestyrelse |
DIN FERIEKLUB ApS (CVR 15697695) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.1991 | 25.03.1994 | bestyrelse |
IPP-INTERNATIONAL PROJECT PARTNERS A/S (CVR 14725431) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1990 | 04.07.1991 | bestyrelse |
A/S PSE NR. 3382 (CVR 13246688) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1989 | 14.04.1993 | bestyrelse |
M.O.L. TRADING ApS (CVR 11982573) | TVANGSOPLØST | 01.03.1988 | 08.12.1998 | bestyrelse |
SCANFUND ApS (CVR 11445675) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1987 | 19.06.1995 | bestyrelse |
Nn-Entreprise A/S under Tvangsopløsning (Av3) (CVR 10658373) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.1987 | 04.07.1991 | bestyrelse |
COCKTAIL EJENDOMME A/S (CVR 71310914) | OPLØST EFTER FUSION | 14.12.1984 | 08.12.1988 | bestyrelse |
TECH ENTREPRISE A/S (CVR 73770416) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.02.1984 | 16.03.1994 | bestyrelse |
HANS LYKKE PEDERSEN A/S (CVR 15587393) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.1982 | 02.06.1997 | bestyrelse |
D.O.C.C. DANISH OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S (CVR 66749916) | TVANGSOPLØST | 13.03.1981 | 28.02.1990 | formand |
A/S H. LYKKE PEDERSEN (CVR 15588276) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.08.1977 | 02.06.1997 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Kærgaard Multiservice ApS (CVR 37867896) | NORMAL | 05.09.2021 | adm. dir |
Nordfyns Industriservice ApS (CVR 37185590) | NORMAL | 27.10.2015 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Kærgaard Multiservice ApS (CVR 37867896) | NORMAL | 11.07.2016 | 18.08.2021 | direktør |
BLUESKY INVEST ApS (CVR 34042829) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.2011 | 16.10.2013 | direktion |
ROYAL GREEN PARK - HOTEL BEL AIR COPENHAGEN ApS (CVR 32570658) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.2011 | 13.02.2012 | direktion |
BOGO ApS (CVR 24220184) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.10.2011 | 16.12.2011 | direktion |
FYRSKIB X ApS (CVR 32773982) | TVANGSOPLØST | 18.02.2010 | 27.12.2011 | direktion |
W3 INVESTMENT ApS (CVR 29607087) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.11.2007 | 16.07.2008 | direktion |
02 HOLDING A/S (CVR 14724079) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2007 | 13.11.2013 | direktion |
POUL HENNINGSEN A/S (CVR 27759890) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2007 | 10.01.2011 | direktion |
POUL HENNINGSEN MØBELFABRIK A/S (CVR 27760023) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2007 | 10.01.2011 | direktion |
POUL HENNINGSEN PIANOFABRIK A/S (CVR 27760120) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2007 | 10.01.2011 | direktion |
THE HOUSE ApS (CVR 30546172) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2007 | 14.12.2010 | direktion |
HERMES PROJEKTUDVIKLING A/S (CVR 73331218) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2007 | 06.10.2010 | direktør |
B&J EJENDOMSINVEST ApS (CVR 27515193) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2007 | 07.09.2009 | direktion |
NIMROD INVESTMENTS ApS (CVR 28477589) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.10.2007 | 07.01.2008 | direktion |
FREDERIKSBERG DEVELOPMENTS ApS (CVR 17856138) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2007 | 01.11.2007 | direktion |
FOCUS DEVELOPMENTS ApS (CVR 26903947) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2007 | 01.11.2007 | direktion |
GALLOPPINE ApS (CVR 28296185) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.08.2007 | 02.10.2008 | direktion |
DREIAGER A/S (CVR 26929423) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.12.2003 | 01.03.2006 | direktion |
PMA HOLDING ApS (CVR 27214703) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.06.2003 | 18.05.2006 | direktion |
BYGGESELSKABET ØSTERFÆLLED A/S (CVR 15882689) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.12.1997 | 26.03.2002 | direktion |
CHR. P. DREIAGER A/S (CVR 19623637) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.01.1997 | 05.12.2002 | direktion |
Nn-Entreprise A/S under Tvangsopløsning (Av3) (CVR 10658373) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.01.1997 | 26.08.1998 | direktion |
NORDSJÆLLANDS SOMMERPARK INVENTAR A/S (CVR 17418076) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.10.1993 | 03.01.1994 | direktion |
A/S PSE NR. 3382 (CVR 13246688) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1989 | 12.07.1993 | direktion |
L M CONSULTING ApS (CVR 13216207) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.1989 | 05.09.2000 | direktør |
L M CONSULTING ApS (CVR 13216207) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.1989 | 28.07.1993 | direktør |
BIRKEMOSEN A/S (CVR 12235747) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1988 | 12.03.1990 | direktion |
M.O.L. TRADING ApS (CVR 11982573) | TVANGSOPLØST | 01.03.1988 | 08.12.1998 | direktion |
TECH ENTREPRISE A/S (CVR 73770416) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.02.1984 | 16.03.1994 | direktion |
LABFLEX A/S (CVR 55220212) | NORMAL | 18.02.1981 | 27.05.1994 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Marthedal Andersen | 32,65 % | 42,86 % | 46,94 % | 69,39 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Lars Marthedal Andersen (antal: 49) | 5 | 34 | 8 | 2 |
Pct. | 10 % | 69 % | 16 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Marthedal Andersen (antal: 63) | 25 | 32 | 3 | 3 |
Pct. | 40 % | 51 % | 5 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |