Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Gymos Schmidt-Jacobsen | 01.10.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Povl Christian Lütken Frigast | 30.06.2005 | 01.10.2016 | direktør |
Klaus René Møller | 10.02.2005 | 30.06.2005 | direktør |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 15.12.2004 | 10.02.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Caroline Sundorph Pontoppidan | 28.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Povl Christian Lütken Frigast | 01.10.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Rebien Sørensen | 24.04.2018 | 23.04.2024 | næstformand |
Niels Bjørn Christiansen | 10.01.2017 | 22.01.2018 | næstformand |
Christian Bamberger Bro | 25.11.2016 | 28.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bent Pedersen | 01.10.2016 | 25.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Christian Gymos Schmidt-Jacobsen | 18.12.2015 | 28.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Vejlsgaard | 20.05.2014 | 25.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thomassen | 09.07.2012 | 18.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Damgaard Jensen | 28.09.2006 | 25.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lindberg | 02.11.2005 | 20.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Christian Nielsen Thygesen | 02.11.2005 | 09.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Povl Christian Lütken Frigast | 30.06.2005 | 30.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bent Pedersen | 30.06.2005 | 30.09.2016 | formand |
Lars Thomassen | 30.06.2005 | 02.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Klaus René Møller | 10.02.2005 | 30.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Louise Beck | 10.02.2005 | 30.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Møgelmose | 15.12.2004 | 10.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 15.12.2004 | 10.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kim Ketelsen | 15.12.2004 | 10.02.2005 | formand |