Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SUNSTONE BIOMEDICAL VENTURE ANNEX I. (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2016-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SUNSTONE BIOMEDICAL VENTURE ANNEX II. (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2016-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SUNSTONE BIOMEDICAL VENTURE ANNEX III. (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-25 tilføjes Vedtægter: 2023-05-25 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-01-31 tilføjes Bestyrelse: Ahmet Turan Kayhan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Bestyrelse: Kurt Hangaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 tilføjes Direktion: Ahmet Turan Kayhan (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Direktion: Kurt Hangaard (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 40, 1260 København K (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-08-24 fjernes Legale ejere: JUTLANDER BANK A/S (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-04-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-04-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 tilføjes Bestyrelse: Kurt Hangaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2019-01-07 fjernes Bestyrelse: Sanne Fredenslund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-07 tilføjes Direktion: Kurt Hangaard (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2019-01-07 fjernes Direktion: Sanne Fredenslund (direktør) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-06-07 tilføjes Bestyrelse: Sanne Fredenslund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-06-07 fjernes Bestyrelse: Lars Thomas Gunnarsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-07 tilføjes Direktion: Sanne Fredenslund (direktør) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-06-07 fjernes Direktion: Lars Thomas Gunnarsson (direktør) (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-06 tilføjes Bestyrelse: Lars Thomas Gunnarsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2016-05-06 fjernes Bestyrelse: Kenneth Bering Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-06 tilføjes Direktion: Lars Thomas Gunnarsson (direktør) (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2016-05-06 fjernes Direktion: Kenneth Bering Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-10 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Bering Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-10 tilføjes Direktion: Kenneth Bering Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-10 fjernes Direktion: Bo Foged (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-16 fjernes Bestyrelse: Bent Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2011-11-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Bestyrelse: Bent Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-06 fjernes Bestyrelse: Uffe Ellemann-Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i K/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX I,II og III samt sådanne selskabet, som K/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX I, II og III investerer i. K/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX I, II og III\'s formål er at foretage investeringer i ejerandele i, herunder warrants (tegningsoptioner), eller yde lån til et eller flere unoterede erhvervsdrivende biomedicinske eller bioteknologiske selskaber fortrinsvis i Norden, England, Irland, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Luxembourg. Selskaberne kan eje såvel majoritets- som minoritetsposter i sådanne selskaber. Selskaberne kan anbringe ledig kapital i skandinaviske statsobligationer med kort løbetid, i statsgældsbeviser og som kontante indskud i pengeinstittutter. Yderligere kan selskaberne besidde aktier optaget til omsætning på et reguleret marked som følge af en optagelse til omsætning af et porteføljeselskabs aktier eller som vederlag i forbindelse med salg af porteføljeselskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 tilføjes Vedtægter: 2010-05-03 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2010-05-03 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Bruhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-04 tilføjes Direktion: Bo Foged (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-04 fjernes Direktion: Thomas Tscherning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-07 tilføjes Direktion: Thomas Tscherning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-07 fjernes Direktion: Jesper Zeuthen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-04 fjernes Bestyrelse: Lars Kolind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 tilføjes Legale ejere: JUTLANDER BANK A/S, PENSIONSKASSEN FOR TEKNIKUM- OG DIPLOMINGENIØRER, LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ventureselskaber (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2007-04-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Christian Bruhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-30 fjernes Bestyrelse: Asger Ib Mardahl-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-11 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2006-01-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2004-12-16 tilføjes Bestyrelse: Asger Ib Mardahl-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-16 tilføjes Direktion: Jesper Zeuthen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Interessenter: A/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX KOMPLEMENTAR (offentliggjort 2005-01-13)
Den 2004-12-16 tilføjes Navne: K/S BI BIOMEDICAL VENTURE IV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2005-01-13)
Den 2004-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)