Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovmarken 4, 8520 Lystrup (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-02-28 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-01 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-03 fjernes Navne: TERMA EJENDOMME SKIVE A/S (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-03 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-03 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-03-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Bestyrelse: Jens Maaløe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Direktion: Morten Halskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Halskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 fjernes Bestyrelse: Lars Marcher (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Direktion: Morten Halskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 fjernes Direktion: Lars Marcher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2008-05-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-02-28)
Den 2006-01-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Marcher (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 fjernes Bestyrelse: Holger Olivarius August Christensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Direktion: Lars Marcher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 fjernes Direktion: Holger Olivarius August Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-02-28)
Den 2005-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarken 4, 8520 Lystrup (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Bestyrelse: Holger Olivarius August Christensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-16 tilføjes Direktion: Holger Olivarius August Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervelse, besiddelse, udlejning og afhændelse af fast ejendom, primært med henblik på at dække Terma koncernens driftsmæssige behov, og hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-02-28 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-01 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.150.000,00 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Navne: TERMA EJENDOMME SKIVE A/S (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Vedtægter: 2004-11-16 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)