Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Halskov | 01.08.2008 | 29.09.2014 | direktion |
Lars Marcher | 02.01.2006 | 01.08.2008 | direktion |
Holger Olivarius August Christensen | 16.11.2004 | 02.01.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Halskov | 01.08.2008 | 29.09.2014 | bestyrelse |
Lars Marcher | 02.01.2006 | 01.08.2008 | bestyrelse |
Birthe Høegh Rask | 16.11.2004 | 29.09.2014 | bestyrelse |
Jens Maaløe | 16.11.2004 | 29.09.2014 | formand |
Holger Olivarius August Christensen | 16.11.2004 | 02.01.2006 | næstformand |