Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Formål |
Den 2020-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Binavne: K/S HN EJENDOMSINVEST XLVII (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-04 (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Interessenter: EJENDOMSSELSKABET GELSENKIRCHEN & SULZBACH-ROSENBERG ApS (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Kontaktoplysninger: sak@schoupartners.dk (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Legale ejere: Henrik Ole Hvam, Birger Munk Thomsen, Per Anders Bjerregaard, Martin Michael Kristensen, Bent Thorsted, Jens Folmer Søren Olsen, Jens Møldrup Jensen, Steen Krogh, Ole Rafn Nielsen, Ulla Rasmussen (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Navne: K/S GELSENKIRCHEN & SULZBACH- ROSENBERG (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 100, 5690 Tommerup (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-04-04 tilføjes Vedtægter: 2017-04-04 (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 100, 5690 Tommerup (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: sak@schoupartners.dk (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2016-12-07 fjernes Kontaktoplysninger: ska@kristensenproperties.com (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2014-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ska@kristensenproperties.com (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2014-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-04-24)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-04-24)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 tilføjes Legale ejere: Ulla Rasmussen (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Legale ejere: Henrik Ole Hvam, Birger Munk Thomsen, Per Anders Bjerregaard, Martin Michael Kristensen, Bent Thorsted, Jens Folmer Søren Olsen, Jens Møldrup Jensen, Steen Krogh, Ole Rafn Nielsen (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere følgende ejendomme: Ejendom i Gelsenkrichen: Tingbog Gelsenkrichen von Schalke, blad 4844, delatriklerne 296, 298 og 300 af hovedmatrikel 6, beliggenhed: Madgeburger Strasse 16 c, 45881 Gelsenkrichen, Tyskland. Sjendom i Sulzbach-Rosenberg: Tingbog Amberg von Rosenberg, delmatriklerne 192/3, 191/3 og 190/4. beliggenhed: Hauptstrasse, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Tyskland (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-12-28 tilføjes Navne: K/S GELSENKIRCHEN & SULZBACH- ROSENBERG (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-12-27 fjernes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST XLVII (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2004-12-28 tilføjes Vedtægter: 2004-12-28 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2004-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-04 tilføjes Binavne: K/S HN EJENDOMSINVEST XLVII (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-04 (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-11-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2004-11-04 tilføjes Interessenter: EJENDOMSSELSKABET GELSENKIRCHEN & SULZBACH-ROSENBERG ApS (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-11-04 tilføjes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST XLVII (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-11-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2004-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-13)